KRS 0000155047
NIP6790005577
REGON00815098600000
NazwaTELEVOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELEVOLT
Data rejestracji 17 mar 2003 (22 lata temu) 17 mar 2003
Data usunięcia 14 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLONIJNA, 1, KRAKÓW, 30-668, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1924000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2753Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #3150Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #3230A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #9505Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKALSYFIKOWANA #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOWspólnik
2003-03-17
2004-11-30
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440000 ZŁ.
35717474600000
TADEUSZ ANTONI WOŹNICZKA
Wspólnik
2004-08-20
2017-02-14
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 000 000,00 ZŁ.
ALES VRBKA
Wspólnik
2004-08-20
2017-02-14
221 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 884 000 ZŁ
ROMAN PUCHALA
Prokurent
2004-11-30
2010-10-22
SAMOISTNA
JANUSZ PIOTR ORZECHOWSKI
Prokurent
2003-03-17
2004-08-20
SAMOISTNA
ALES VRBKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2004-11-30
JANUSZ PIOTR ORZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2004-11-30
TADEUSZ ANTONI WOŹNICZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2004-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF WOLAK
PREZES ZARZĄDU
2003-03-17
2004-08-20
ZBIGNIEW SEKRETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-17
2004-08-20
RADOMIL KAMENICEK
PREZES
2004-08-20
2017-02-14
MARIA IRENA KSIĘŻYC
WICEPREZES
2004-08-20
2004-11-30
KRZYSZTOF WOLAK
WICEPREZES
2004-11-30
2015-09-09
2003-03-17
2004-08-20
SIKORKI, 2, KRAKÓW, 31-589, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie