KRS 0000395093
NIP6443495363
REGON24273159000000
NazwaVILLANOVA LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVILLANOVA LOGISTICS POLAND
Data rejestracji 12 wrz 2011 (13 lat temu) 12 wrz 2011
Data usunięcia 02 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MODRZEWIOWA, 1, SOSNOWIEC, 41-219, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2011-09-12
2022-02-02
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
27762515900000
SIMONE GRASSO
Prokurent
2014-06-18
2021-05-11
1972-03-06
MONIKA DZIUBEK
Likwidator
2021-05-11
2022-02-02
MONIKA EWA DZIUBEK
zgłaszający - likwidator
ENRICA BONZANO
Beneficjent
1950-02-23
PIERO CARLO BONZANO
Beneficjent
1952-11-14
ENRICA BONZANO
Beneficjent
ENRICA BONZANO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ENBOFIN SRL , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 27,8% UDZIAŁÓW W ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL, ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BCUBE S.P.A., BCUBE S.P.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BCUBE SP. Z O.O., BCUBE SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W VILLANOVA LOGISTICS POLAND SP. Z O.O
PIERO CARLO BONZANO
Beneficjent
PIERO CARLO BONZANO POSIADA 100% UDZIAŁÓW W PCB PARTECIPAZIONI SRL , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 49% UDZIAŁÓW W ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL, PONADTO PIERO CARLO BONZANO POSIADA 2% UDZIAŁÓW W ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL, ELLISSE COMPAGNIA FINANZIARIA SRL POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BCUBE S.P.A., BCUBE S.P.A. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BCUBE SP. Z O.O., BCUBE SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W VILLANOVA LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MAURO GIACINTO REPETTO
PREZES ZARZĄDU
2011-09-12
2013-02-19
GIANLORENZO CEBRARO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-12
2013-02-19
PAOLO BATTISTONI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-12
2013-02-19
DINO GRASSO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-19
2014-06-09
DINO GRASSO
PREZES ZARZĄDU
2014-06-09
2021-05-11
2011-09-12
2011-10-12
VILLANOVA LOGISTIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-12
2021-05-11
VILLANOVA LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie