KRS 0000394685
NIP5272665360
REGON14549512400000
NazwaMSCA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMSCA CONSULTING
Data rejestracji 29 sie 2011 (13 lat temu) 29 sie 2011
Data usunięcia 01 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272665360
data rejestracji 15 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANNA SCHARF
Beneficjent
RAFAL SIARKIEWICZ
Beneficjent
MONIKA TUZIMEK
reprezentant
IGA MONIKA KWAŚNY
reprezentant
IGA MONIKA KWAŚNY
Beneficjent
JANUSZ BOGDAN BIAŁECKI
Beneficjent
MONIKA TUZIMEK
Beneficjent
Wspólnik
2011-08-29
2013-08-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
01069521800000
Wspólnik
2013-08-02
2021-12-01
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH
14013020500000
JANUSZ BOGDAN BIAŁECKI
Likwidator
2021-05-24
2021-12-01
ANNA SCHARF
Beneficjent
ANNA SCHARF POSIADA 5% UDZIAŁÓW W MOORE STEPHENS CENTRAL AUDIT SP. Z O.O. KTÓRA Z KOLEI POSIADA 98% UDZIAŁÓW W MSCA CONSULTING SP. Z O.O.
RAFAL SIARKIEWICZ
Beneficjent
RAFAŁ SIARKIEWICZ POSIADA 28% UDZIAŁÓW W MOORE STEPHENS CENTRAL AUDIT SP. Z O.O., KTÓRA Z KOLEI POSIADA 98% UDZIAŁÓW W MSCA CONSULTING SP. Z O.O.
IGA MONIKA KWAŚNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IGA KWASNY POSIADA 26% UDZIAŁÓW W MOORE STEPHENS CENTRAL AUDIT SP. Z O.O. KTORA Z KOLEI POSIADA 98% UDZIAŁÓW W MSCA CONSULTING SP. Z O.O.
JANUSZ BOGDAN BIAŁECKI
Beneficjent
JANUSZ BIAŁECKI POSIADA 36% UDZIAŁÓW W MOORE STEPHENS CENTRAL AUDIT SP. Z O.O. KTÓRA Z KOLEI POSIADA 98% W MSCA CONSULTING SP. Z O.O.
MONIKA TUZIMEK
Beneficjent
MONIKA TUZIMEK POSIADA 5% UDZIAŁÓW W MOORE STEPHENS CENTRAL AUDIT SP. Z O.O. KTÓRA Z KOLEI POSIADA 98% UDZIAŁÓW W MSCA CONSULTING SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IGA MONIKA KWAŚNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-29
2021-05-24
MONIKA TUZIMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-21
2021-05-24
2011-08-29
2013-08-02
ECO44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-02
2021-05-24
MSCA CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-29
2020-10-06
SIENNA, 82, WARSZAWA, 00-815, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie