KRS 0000392838
NIP6762447599
REGON12187050000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "DRAGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "DRAGOR"
Data rejestracji 03 sie 2011 (13 lat temu) 03 sie 2011
Data usunięcia 23 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STAROWIŚLNA, 83, KRAKÓW, 31-052, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4521Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR KAZIMIERZ DRĄŻKIEWICZ
zgłaszający - likwidator
HALINA BOŻENA GAJDA-DRĄŻKIEWICZ
Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ DRĄŻKIEWICZ
Wspólnik
2012-10-03
2021-07-23
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ
KAROL PIOTR DRĄŻKIEWICZ
Wspólnik
2012-10-03
2021-07-23
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ
HALINA BOŻENA GAJDA DRĄŻKIEWICZ
Wspólnik
2012-10-03
2021-07-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
MAREK WŁADYSŁAW GORCZYCA
Wspólnik
2011-08-03
2016-07-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
BARBARA MARIA DĘBICKA GORCZYCA
Wspólnik
2011-08-03
2015-07-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ
GRZEGORZ JACEK PAWLIK
Wspólnik
2011-08-03
2012-10-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
PIOTR DRĄŻKIEWICZ
Likwidator
2020-10-27
2021-07-23
HALINA BOŻENA GAJDA-DRĄŻKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK WŁADYSŁAW GORCZYCA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-03
2016-07-22
GRZEGORZ JACEK PAWLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-03
2012-10-03
HALINA BOŻENA GAJDA DRĄŻKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-03
2020-10-27
KAROL PIOTR DRĄŻKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-10-03
2015-07-10
PIOTR KAZIMIERZ DRĄŻKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-22
2020-10-27
2011-08-03
2020-10-27
PRZEDSIĘBIORSTWO "DRAGOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-03
2013-07-05
STAROWIŚLNA, 83, KRAKÓW, 31-052, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie