KRS 0000343643
NIP6762410633
REGON12109045200000
NazwaBIURO HANDLOWE MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO HANDLOWE MERKURY
Data rejestracji 08 gru 2009 (15 lat temu) 08 gru 2009
Data usunięcia 30 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STAROWIŚLNA, 83, KRAKÓW, 31-052, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762410633
data rejestracji 08 sty 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIEKAROL PIOTR DRĄŻKIEWICZ
Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ DRĄŻKIEWICZ
reprezentant
PIOTR DRĄŻKIEWICZ
Wspólnik
2009-12-08
2021-07-30
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAREK GORCZYCA
Wspólnik
2009-12-08
2016-09-16
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH
KAROL PIOTR DRĄŻKIEWICZ
Wspólnik
2012-09-03
2021-07-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
KAROLINA ZUZANNA DRĄŻKIEWICZ
Wspólnik
2012-09-03
2015-09-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
MAREK GORCZYCA
Prokurent
2009-12-08
2012-09-03
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR DRĄŻKIEWICZ
Likwidator
2020-02-14
2021-07-30
KAROL PIOTR DRĄŻKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PIOTR DRĄŻKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-08
2020-02-14
2009-12-08
2010-02-22
BURO HANDLOWE MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-22
2020-02-14
BIURO HANDLOWE MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-08
2011-06-30
STAROWIŚLNA, 83, KRAKÓW, 31-052, KRAKÓW, POLSKA
2011-06-30
2015-09-01
CHOPINA, 17, KRAKÓW, 30-049, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie