KRS 0000391355
NIP6762444649
REGON12181264900000
NazwaBIURO HANDLOWE MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBIURO HANDLOWE MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS
Data rejestracji 13 lip 2011 (13 lat temu) 13 lip 2011
Data usunięcia 13 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres STAROWIŚLNA, 83, KRAKÓW, 31-052, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2011-07-13
2019-11-13
12109045200000
HALINA ANNA SZARAN
Wspólnik
2011-07-13
2019-11-13
ANDRZEJ KONRAD SZARAN
Wspólnik
2011-07-13
2019-11-13
HALINA BOŻENA GAJDA-DRĄŻKIEWICZ
Wspólnik
2011-07-13
2019-11-13
PIOTR KAZIMIERZ DRĄŻKIEWICZ
Wspólnik
2011-07-13
2019-11-13
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE SAMODZILENIE, KTÓRYCH Z MOCY UMOWY SPÓŁKI ALBO PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST - BIURO HANDLOWE MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU PIOTR DRĄŻKIEWICZ-PESEL; 53022401111
Członek Organu Reprezentacji
2011-07-13
2019-11-13
12109045200000
2011-07-13
2019-11-13
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-07-13
2019-11-13
BIURO HANDLOWE MERKURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-07-13
2019-11-13
STAROWIŚLNA, 83, KRAKÓW, 31-052, KRAKÓW, POLSKA
2017-07-28
2019-11-13
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2011-07-13
2019-11-13
411 - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2011-07-13
2019-11-13
4120 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2011-07-13
2019-11-13
429 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2011-07-13
2019-11-13
4312 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2011-07-13
2019-11-13
432 - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2011-07-13
2019-11-13
433 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2011-07-13
2019-11-13
681 - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2011-07-13
2019-11-13
683 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
2011-07-13
2019-11-13
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie