KRS 0000392544
NIP5213612534
REGON14333081500000
NazwaCGL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaCGL II ""
Data rejestracji 29 lip 2011 (13 lat temu) 29 lip 2011
Data usunięcia 24 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHOCIMSKA, 14A, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213612534
data rejestracji 30 lip 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNELUIS PEREDA ESPESO
Beneficjent
1958-09-03
MIGUEL PEREDA ESPESO
Beneficjent
1963-09-30
JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI
reprezentant
RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA
reprezentant
Wspólnik
2011-07-29
2023-02-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14042932900000
RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA
Likwidator
2021-06-15
2023-02-24
JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI
Likwidator
2021-06-15
2023-02-24
LUIS PEREDA ESPESO
Beneficjent
34,76% UDZIAŁÓW W GRUPIE
MIGUEL PEREDA ESPESO
Beneficjent
29,99% UDZIAŁÓW W GRUPIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU
JORGE PÉREZ DE LEZA EGUIGUREN
PREZES ZARZĄDU
2011-07-29
2017-01-04
MIGUEL PEREDA ESPESO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-29
2017-01-04
1963-09-30
MIGUEL PEREDA ESPESO
PREZES ZARZĄDU
2017-01-04
2018-07-27
1963-09-30
JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-29
2018-07-27
JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-27
2021-06-15
RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-27
2021-06-15
2011-07-29
2021-06-15
CGL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-29
2015-06-30
DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2015-06-30
2018-03-22
UL. DOMANIEWSKA, 32, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2018-03-22
2018-06-28
UL. PĘCHERSKA, 2, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
2018-06-28
2020-11-09
PLAC IRENEUSZA GUGULSKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie