KRS 0000378041
NIP7010044126
REGON14069218500000
NazwaCGL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCGL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 lut 2011 (14 lat temu) 11 lut 2011
Data usunięcia 24 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. CHOCIMSKA, 14A, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010044126
data rejestracji 13 lis 2006
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMIGUEL PEREDA ESPESO
Beneficjent
1963-09-30
LUIS PEREDA ESPESO
Beneficjent
1958-09-03
JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI
reprezentant
RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA
reprezentant
Wspólnik
2011-02-11
2020-11-24
14042932900000
Wspólnik
2011-02-11
2011-10-10
14141864100000
Wspólnik
2011-10-10
2020-11-24
14333081500000
MIGUEL PEREDA ESPESO
Beneficjent
29,99% UDZIAŁÓW W GRUPIE
LUIS PEREDA ESPESO
Beneficjent
34,76% UDZIAŁÓW W GRUPIE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONE SĄ TE SAME OSOBY, CO DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST CGL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI - PREZES ZARZĄDU, RENATA AOIFE MCCABE-KUDŁA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2011-02-11
2011-10-10
14141864100000
Członek Organu Reprezentacji
2011-10-10
2020-11-24
14333081500000
2011-02-11
2011-10-10
GRUPO LAR REAL ESTATE VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-02-11
2015-04-21
DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2015-04-21
2018-04-09
UL. DOMANIEWSKA, 32, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2018-04-09
2018-06-26
UL. PĘCHERSKA, 2, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie