KRS 0000276108
NIP7010055549
REGON14082746100000
NazwaGRUPO LAR REAL ESTATE POLONIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaGRUPO LAR REAL ESTATE POLONIA III ""
Data rejestracji 12 mar 2007 (18 lat temu) 12 mar 2007
Data usunięcia 24 mar 2023 24 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHOCIMSKA, 14A, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7800000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010055549
data rejestracji 23 lut 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMIGUEL PEREDA ESPESO
Beneficjent
1963-09-30
LUIS PEREDA ESPESO
Beneficjent
1958-09-03
RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA
reprezentant
JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI
reprezentant
JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI
Likwidator
2021-06-16
2023-03-24
RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA
Likwidator
2021-06-16
2023-03-24
GRUPO LAR EUROPA DEL ESTE S.L
Wspólnik
2007-03-12
2013-07-19
77220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.722.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-07-19
2023-03-24
78.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.800.000 ZŁOTYCH
14042932900000
MIGUEL PEREDA ESPESO
Beneficjent
29,99% UDZIAŁÓW W GRUPIE
LUIS PEREDA ESPESO
Beneficjent
34,76% UDZIAŁÓW W GRUPIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ¤ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU
RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-22
2021-06-16
JORGE PEREZ DE LEZA EGUIGUREN
PREZES ZARZĄDU
2007-03-12
2016-12-30
1967-11-21
LUIS PEREDA ESPESO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-12
2009-12-16
1958-09-03
EMILIO GALLEGO NEIRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-12
2008-04-16
MIGUEL PEREDA ESPESO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-16
2016-12-30
1963-09-30
MIGUEL PEREDA ESPESO
PREZES ZARZĄDU
2016-12-30
2018-08-22
1963-09-30
JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-16
2018-08-22
JANUSZ ZBYSŁAW KRASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-08-22
2021-06-16
2007-03-12
2021-06-16
GRUPO LAR REAL ESTATE POLONIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-12
2009-12-16
WSPÓLNA, 47/49, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-16
2015-03-30
DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-30
2018-03-23
UL. DOMANIEWSKA, 32, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2018-03-23
2018-07-02
UL. PĘCHERSKA, 2, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
2018-07-02
2020-11-02
PLAC IRENEUSZA GUGULSKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie