KRS 0000392502
NIP6871953686
REGON18075067800000
Nazwa"JAX-OK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJAX-OK
Data rejestracji 29 lip 2011 (13 lat temu) 29 lip 2011
Data usunięcia 18 mar 2024 18 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAGIELLOŃSKA, 30, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIANJACEK WŁADYKA
Wspólnik
2011-07-29
2012-02-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
HELENA WŁADYKA
Wspólnik
2012-02-28
2015-11-26
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁ
JAN WOJCIECH STACH
Wspólnik
2012-02-28
2013-01-10
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250,00 ZŁ
JACEK WŁADYKA
Wspólnik
2015-11-26
2017-05-10
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁOTYCH
ANETA MARZOCH
Wspólnik
2017-05-10
2019-01-28
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ
Wspólnik
2019-01-28
2024-03-18
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
01728394400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF ROBERT DUDA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-10
2015-11-26
JACEK WŁADYKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-26
2017-05-10
ANETA MARZOCH
PREZES ZARZĄDU
2017-05-10
2019-01-28
JAROSŁAW ANDRZEJ KAMROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-28
2022-03-15
JACEK WŁADYKA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-29
2013-01-10
JAN STACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-29
2013-01-10
ANNA ŻYTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-29
2012-02-28
2011-07-29
2012-10-24
BŁONIE, 10, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
2012-10-24
2013-01-10
LIPIŃSKIEGO, 109, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
2013-01-10
2019-01-28
KAROLA POLLAKA, 4, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie