KRS 0000390998
NazwaGALA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGALA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ
Data rejestracji 08 lip 2011 (13 lat temu) 08 lip 2011
Data usunięcia 25 mar 2014 25 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1155000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIETADEUSZ RYSZARD RODAK
Wspólnik
2011-07-08
2013-03-05
23095 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.154.750,00 ZŁ
Wspólnik
2013-03-05
2014-03-25
23.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.155.000,00 ZŁ
SAULIUS SIDLAUSKAS
Likwidator
2013-06-04
2014-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ RYSZARD RODAK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-08
2013-03-05
SAULIUS SIDLAUSKAS
PREZES ZARZĄDU
2013-03-05
2013-06-04
2011-07-08
2013-06-04
GALA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ
2011-07-08
2013-03-05
SIEMIANOWICKA, 98, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie