KRS 0000388839
NIP1231254385
REGON14297819300000
NazwaTH-HP CO.SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTH-HP CO.SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 cze 2011 (13 lat temu) 14 cze 2011
Data usunięcia 03 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNEVAN THANH GIANG
Wspólnik
2011-06-14
2015-08-25
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TRAN KHANH HIEN
Wspólnik
2011-06-14
2015-08-25
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
THIN VAN NGUYEN
Wspólnik
2015-08-25
2018-08-03
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
VAN THANH GIANG
PREZES ZARZĄDU
2011-06-14
2015-08-25
TRAN KHANH HIEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-14
2015-08-25
THIN VAN NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2015-08-25
2018-08-03
2011-06-14
2012-09-06
AL.KRAKOWSKA, 129, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie