KRS 0000383810
NIP6572883469
REGON26046070500000
NazwaMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMENT
Data rejestracji 14 kwi 2011 (13 lat temu) 14 kwi 2011
Data usunięcia 18 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWACKIEGO, 12, KIELCE, 25-365, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPAWEŁ MICHAŁ KUCHARCZYK
Wspólnik
2011-04-14
2017-12-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MARCIN ZBIGNIEW KAŁANDYK
Wspólnik
2011-04-14
2017-12-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
PIOTR PAWEŁ KORNECKI
Wspólnik
2011-04-14
2017-12-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
ANDRZEJ ZDZISŁAW ZACHARSKI
Wspólnik
2011-04-14
2017-12-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
PAWEŁ MICHAŁ KUCHARCZYK
Likwidator
2017-08-01
2017-12-18
MARCIN ZBIGNIEW KAŁANDYK
Likwidator
2017-08-01
2017-12-18
PIOTR PAWEŁ KORNECKI
Likwidator
2017-08-01
2017-12-18
ANDRZEJ ZDZISŁAW ZACHARSKI
Likwidator
2017-08-01
2017-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - PO JEDNYM Z DYWIZJI A I B.
PAWEŁ MICHAŁ KUCHARCZYK
PREZES (DYWIZJA A)
2011-04-14
2017-08-01
MARCIN ZBIGNIEW KAŁANDYK
WICEPREZES (DYWIZJA B)
2011-04-14
2017-08-01
PIOTR PAWEŁ KORNECKI
WICEPREZES (DYWIZJA A)
2011-04-14
2017-08-01
ANDRZEJ ZDZISŁAW ZACHARSKI
WICEPREZES (DYWIZJA B)
2011-04-14
2017-08-01
2011-04-14
2017-08-01
MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie