KRS 0000296985
NIP6572772273
REGON26020613100000
NazwaNORVENT BRUCKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaNORVENT BRUCKI
Data rejestracji 16 sty 2008 (17 lat temu) 16 sty 2008
Data usunięcia 30 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SŁOWACKIEGO, 12, KIELCE, 25-365, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNEKAROL PAWELEC
Wspólnik
2008-01-16
2012-06-22
DARIUSZ BŁAUT
Wspólnik
2008-01-16
2012-06-22
ROMAN JÓZEF CHMIELEWSKI
Wspólnik
2012-06-22
2022-08-30
MAREK ANDRZEJ BRUCKI
Wspólnik
2012-06-22
2022-08-30
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH I ROZPORZĄDZAJĄCYCH DO 50 000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 2. PRZY CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH I ROZPORZĄDZAJĄCYCH POWYŻEJ 50 000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE WSZYTKICH WSPÓLNIKÓW.
KAROL PAWELEC
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-16
2012-06-22
DARIUSZ BŁAUT
Członek Organu Reprezentacji
2008-01-16
2012-06-22
ROMAN JÓZEF CHMIELEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-06-22
2022-08-30
MAREK ANDRZEJ BRUCKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-06-22
2022-08-30
2008-01-16
2012-06-22
NORVENT BŁAUT, PAWELEC SPÓŁKA JAWNA
2008-01-16
2012-06-22
CELINY, 26-020, CHMIELNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie