KRS 0000211583
NIP9591629503
REGON29287342800000
NazwaARCHIWA ŚWIĘTOKRZYSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARCHIWA ŚWIĘTOKRZYSKIE
Data rejestracji 01 lip 2004 (20 lat temu) 01 lip 2004
Data usunięcia 19 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁOWACKIEGO, 12, KIELCE, 25-365, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591629503
data rejestracji 28 gru 2006
status Czynny
37105014161000009082060931
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
59105014161000009082060923
INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a
al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
04114020040000310279810904
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#9251C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓWAGRAŃ WIDEO GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANATECHNOLOGICZNEGONICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCH #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPAWEŁ MAREK ZIELONKA
Beneficjent
GRZEGORZ MARCIN GRABOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ MAREK ZIELONKA
reprezentant
GRZEGORZ MARCIN GRABOWSKI
reprezentant
PAWEŁ MAREK ZIELONKA
Wspólnik
2004-07-01
2012-07-19
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ
ELŻBIETA BOŻENA ZIELONKA
Wspólnik
2004-07-01
2012-07-19
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
WIESŁAW LUDWIK CHMIELEWSKI
Wspólnik
2004-07-01
2006-12-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
ROBERT WALERIAN TOPOLSKI
Wspólnik
2004-07-01
2006-12-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
PAWEŁ MAREK ZIELONKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
GRZEGORZ MARCIN GRABOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENCI JEDNOOSOBOWO.
WIESŁAW LUDWIK CHMIELEWSKI
PREZES
2004-07-01
2006-03-31
ZBIGNIEW MAJ
PREZES
2006-03-31
2012-07-19
2004-07-01
2006-12-08
JAGIELLOŃSKA, 109, KIELCE, 25-734, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie