KRS 0000383594
NIP6932167902
REGON02150432000000
Nazwa"TLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTLS
Data rejestracji 13 kwi 2011 (13 lat temu) 13 kwi 2011
Data usunięcia 12 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 115, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #161 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #381 ZBIERANIE ODPADÓW #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEKATARZYNA KOWALSKA
Wspólnik
2011-04-13
2015-09-02
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
KAMIL ANDRZEJAK
Wspólnik
2015-09-02
2022-05-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR RAFAŁ ZŁOTY
Prokurent
2011-04-13
2014-10-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
KATARZYNA KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-13
2015-09-02
KAMIL ANDRZEJAK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-02
2022-05-12
2011-04-13
2012-02-09
TLS TECHNICAL LOGISTIC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-13
2012-02-09
SIKORSKIEGO, 6, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
2012-02-09
2013-02-26
POCZDAMSKA, 4, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie