KRS 0000380540
NazwaWŁADCY DRÓG A. DIDUŁA, B. GŁOWACKI, W. STYRNA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaWŁADCY DRÓG A. DIDUŁA, B. GŁOWACKI, W. STYRNA
Data rejestracji 11 mar 2011 (14 lat temu) 11 mar 2011
Data usunięcia 29 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KASPROWICZA, 102, WROCŁAW, 51-145, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@WLADCYDROG.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWWOJCIECH ANTONI STYRNA
Wspólnik
2011-03-11
2016-01-29
ANDRZEJ DIDUŁA
Wspólnik
2011-03-11
2016-01-29
BARTOSZ GŁOWACKI
Wspólnik
2011-03-11
2016-01-29
KRZYSZTOF GRYGIANIEC
Wspólnik
2011-03-11
2013-02-20
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY.
KRZYSZTOF GRYGIANIEC
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-11
2013-02-20
WOJCIECH ANTONI STYRNA
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-11
2016-01-29
ANDRZEJ DIDUŁA
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-11
2016-01-29
BARTOSZ GŁOWACKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-03-11
2016-01-29
2011-03-11
2013-02-20
SZIL A. DIDUŁA, B. GŁOWACKI, K. GRYGIANIEC, W. STYRNA, SPÓŁKA JAWNA
2011-03-11
2013-12-10
KASPROWICZA, 46, WROCŁAW, 51-137, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie