KRS 0000165163
NIP9151657783
REGON93291897200000
Nazwa"DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOLNOŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE
Data rejestracji 17 cze 2003 (21 lat temu) 17 cze 2003
Data usunięcia 10 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6220Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEKRZYSZTOF GRYGIANIEC
Wspólnik
2003-06-17
2005-01-07
20 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY)
WOJCIECH TOMASZ GRUSZKA
Wspólnik
2003-06-17
2022-01-10
160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF MARIAN SKRZYSZEWSKI
Wspólnik
2003-06-17
2022-01-10
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RADOSŁAW JANUSZKO
Wspólnik
2004-09-15
2012-03-19
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ (OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF MARIAN SKRZYSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2004-09-15
KRZYSZTOF MARIAN SKRZYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-15
2022-01-10
RADOSŁAW JANUSZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-15
2012-03-19
KRZYSZTOF GRYGIANIEC
PREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2004-09-15
WOJCIECH TOMASZ GRUSZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2022-01-10
2003-06-17
2008-10-09
GŁÓWNA, 60, PSARY, 51-180, WROCŁAW, POLSKA
2008-10-09
2011-07-14
GRANICZNA, 8C, WROCŁAW, 54-610, WROCŁAW, POLSKA
2011-07-14
2018-07-04
WAGONOWA, 5-7, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie