KRS 0000270500
NIP8940005629
REGON00808832000000
NazwaAUTOGIEŁDA - MAJSKI, STYRNA - SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAUTOGIEŁDA - MAJSKI, STYRNA -
Data rejestracji 28 gru 2006 (18 lat temu) 28 gru 2006
Data usunięcia 09 mar 2023 09 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ALEJA KASPROWICZA, 46, WROCŁAW, 51-137, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8940005629
data rejestracji 19 mar 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHANNA MAŁGORZATA JARECKA
Beneficjent
WOJCIECH ANTONI STYRNA
Beneficjent
MARIANNA STYRNA
Beneficjent
ŁUKASZ JERZY BURATOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - INNY
MARIUSZ LUCJAN MAJSKI
Wspólnik
2006-12-28
2021-02-22
JANUSZ ANTONI STYRNA
Wspólnik
2006-12-28
2014-03-31
WOJCIECH ANTONI STYRNA
Wspólnik
2014-03-31
2023-03-09
TOMASZ WOJCIECH STYRNA
Wspólnik
2014-03-31
2023-03-09
MARIANNA STYRNA
Wspólnik
2014-03-31
2023-03-09
ANNA MAŁGORZATA JARECKA
Wspólnik
2021-02-22
2023-03-09
MARIA ZACHAR
Prokurent
2011-09-29
2021-03-25
PROKURA SAMOISTNA
ANNA MAŁGORZATA JARECKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH ANTONI STYRNA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
MARIANNA STYRNA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK WRAZ Z PROKURENTEM.
JANUSZ ANTONI STYRNA
Członek Organu Reprezentacji
2006-12-28
2014-03-31
MARIUSZ LUCJAN MAJSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-12-28
2021-02-22
WOJCIECH ANTONI STYRNA
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-31
2023-03-09
MARIANNA STYRNA
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-31
2023-03-09
ANNA MAŁGORZATA JARECKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-02-22
2023-03-09
2006-12-28
2014-03-31
AUTOGIEŁDA - M.MAJSKI, J.STYRNA - SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie