KRS 0000378028
REGON22117634000000
NazwaPM - CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPM - CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 lut 2011 (14 lat temu) 10 lut 2011
Data usunięcia 24 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDAŃSK, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN KACZMAREK
Kurator
2017-09-22
2019-05-08
JAN KACZMAREK
Kurator
2014-10-21
2015-09-03
PIOTR HIPOLIT PIOTROWSKI
Wspólnik
2011-02-10
2020-02-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MICHAŁ ZASADA
Wspólnik
2011-02-10
2020-02-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR HIPOLIT PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-10
2013-06-06
RYSZARD KAROL SITKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-06-06
2013-10-08
MICHAŁ ZASADA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-10
2013-06-06
2011-02-10
2015-09-03
PM - CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-03
2016-05-17
PM - CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2011-02-10
2013-06-06
GRUNWALDZKA, 19, GDAŃSK, 80-236, GDAŃSK, POLSKA
2013-06-06
2014-04-14
SOBÓTKI, 10B, GDAŃSK, 80-247, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie