KRS 0000377152
NIP6482742742
REGON24180139000000
NazwaEMER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMER GROUP
Data rejestracji 01 lut 2011 (14 lat temu) 01 lut 2011
Data usunięcia 22 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #811 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHMAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE "WOLA-M"
Wspólnik
2011-02-01
2012-09-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00;-ZŁ
TADEUSZ MACHNIK
Wspólnik
2011-02-01
2012-09-19
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00;-ZŁ
MAREK DĄBROWSKI
Wspólnik
2011-02-01
2017-06-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
NATALIIA GELETA
Wspólnik
2011-02-01
2012-09-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00;-ZŁ
WALENTYN SHMYHELSKYY
Wspólnik
2011-02-01
2012-09-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00;-ZŁ
KATERYNA SZMYHELSKA
Wspólnik
2011-02-01
2012-09-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00;-ZŁ
KRZYSZTOF SIKORA
Wspólnik
2015-05-19
2017-06-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
BOŻENA KACPERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-11-08
2017-06-22
MAREK DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-08
2017-06-22
RAFAŁ KRZYSZTOF KACPERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-11-08
2017-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-01
2013-11-08
MYRON HELETA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-01
2012-09-19
TADEUSZ MACHNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-01
2012-09-19
DAWID JAN KULIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-08
2017-06-22
2011-02-01
2013-11-08
POLSKO-UKRAIŃSKI HOLDING BUDOWLANY VOLJA-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-01
2017-02-17
NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 49, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie