KRS 0000376257
NIP7831666277
REGON30166197000000
NazwaRSM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRSM POLSKA
Data rejestracji 31 sty 2011 (14 lat temu) 31 sty 2011
Data usunięcia 12 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DROGA DĘBIŃSKA, 3B, POZNAŃ, 61-555, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Dane podatkowe
NIP 7831666277
data rejestracji 10 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARCIN JAKUB KAWKA
reprezentant
BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI
reprezentant
BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI
Beneficjent
MARCIN JAKUB KAWKA
Beneficjent
MARCIN JAKUB KAWKA
Likwidator
2016-10-13
2021-05-12
BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI
Likwidator
2016-10-13
2021-05-12
ANNA MAGDALENA KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-01-31
2018-07-25
JAROSŁAW KAWKA
Członek Organu Nadzoru
2011-01-31
2018-07-25
AGNIESZKA OSIŃSKA MIŁASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-01-31
2021-05-12
TOMASZ DOMINIK BEGER
Członek Organu Nadzoru
2018-07-25
2021-05-12
PIOTR ŁUKASZ LISS
Członek Organu Nadzoru
2018-07-25
2021-05-12
BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI RSM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI JEST BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI POSIADAJĄCY 49% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE RSM KZWS AUDIT, TAX & CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI, BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM 68% AKCJI, DAJĄCYCH PRAWO DO 136% GŁOSÓW Z UWAGI NA PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIE OSOBISTE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ Z POSIADANYCH PRZEZ TĘ SPÓŁKĘ AKCJI PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
MARCIN JAKUB KAWKA
Beneficjent
BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI RSM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI JEST MARCIN JAKUB KAWKA POSIADAJĄCY 51% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI W SPÓŁCE RSM KZWS AUDIT, TAX & CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI, BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM 68% AKCJI, DAJĄCYCH PRAWO DO 136% GŁOSÓW Z UWAGI NA PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIE OSOBISTE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE NA KAŻDĄ Z POSIADANYCH PRZEZ TĘ SPÓŁKĘ AKCJI PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
BARTOSZ ZYGMUNT MIŁASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-31
2016-10-13
MARCIN JAKUB KAWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-31
2016-10-13
2011-01-31
2016-10-13
RSM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2011-01-31
2015-12-31
STARY RYNEK, 38-39, POZNAŃ, 61-772, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie