KRS 0000375277
NIP8822105255
REGON02143886900000
NazwaNCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNCS
Data rejestracji 05 sty 2011 (14 lat temu) 05 sty 2011
Data usunięcia 26 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 131 A, JAŹWINA, 58-212, JAŹWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8822105255
data rejestracji 05 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lut 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMISABINA ELŻBIETA OSTAŃSKA
Beneficjent
SABINA ELŻBIETA OSTAŃSKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ ADAMCZYK
Wspólnik
2011-01-05
2015-05-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00ZŁ (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SABINA ELŻBIETA OSTAŃSKA
Wspólnik
2015-05-06
2024-02-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROMAN ZBIGNIEW JAGIEŁŁO
Wspólnik
2011-01-05
2011-10-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA ŁOZOWICKA
Prokurent
2011-10-05
2023-08-21
PROKURA ŁĄCZNA
SABINA ELŻBIETA OSTAŃSKA
Likwidator
2023-08-21
2024-02-26
ROMAN ZBIGNIEW JAGIEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2011-01-05
2011-10-05
ANDRZEJ ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-01-05
2011-10-05
SŁAWOMIR ŚWIERCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-05
2011-02-11
ELWIRA DANUTA ŚWIERCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-02-11
2011-10-05
SABINA ELŻBIETA OSTAŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄD, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. C) W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ELWIRA DANUTA ŚWIERCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-01-05
2011-02-11
WOJCIECH ZBIGNIEW WOŹNIAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-11
2011-10-05
SABINA ELŻBIETA ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-05
2023-08-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-07
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 500 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2526.7 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2526.7 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 541.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2567.45 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 61225.99 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 61225.99 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 120000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 61225.99 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 61225.99 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 179 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2011-01-05
2023-08-21
NCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie