KRS 0000375069
NIP5272643950
REGON14272616100000
NazwaGPI MAGDALENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGPI MAGDALENKA
Data rejestracji 17 sty 2011 (14 lat temu) 17 sty 2011
Data usunięcia 31 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50170000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272643950
data rejestracji 23 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #4110 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWWspólnik
2011-01-17
2011-06-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01659807700000
Wspólnik
2011-06-13
2019-02-04
50.170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.170.000,00 ZŁOTYCH
14023369000000
POLSKA INVESTMENTS, S.L.
Wspólnik
2019-02-04
2021-05-31
50.170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.170.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ INDYWIDUALNIE PRZED ORGANAMI WŁADZY I OSOBAMI TRZECIMI W SĄDZIE I POZA SĄDEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PIOTR MARIA ŻARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-17
2011-06-13
JUAN RAMÓN ALCANTARA LOPEZ-SELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-13
2016-11-21
JOAQUIN ENRIQUE AMAYA GALVAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-13
2016-11-21
JOSE MARIA PEREZ BENITEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-21
2021-05-31
PABLO ROMERO GONZALEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-21
2021-05-31
JOSE ANTONIO ROMERO MORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-21
2021-05-31
JUAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-13
2016-11-21
MIGUEL ALCANTARA LOPEZ-SELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-13
2021-05-31
2011-01-17
2012-07-11
GOLDEN CORNER CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-17
2011-06-13
AL. JANA PAWŁA II, 19, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2011-06-13
2014-06-26
GRZYBOWSKA, 58, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie