KRS 0000375066
NIP5272644056
REGON14272615500000
NazwaSILENT LANE CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSILENT LANE CAPITAL INVESTMENTS
Data rejestracji 04 sty 2011 (14 lat temu) 04 sty 2011
Data usunięcia 06 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 96, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 339050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272644056
data rejestracji 23 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEWspólnik
2011-01-04
2011-05-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01659807700000
Wspólnik
2011-05-09
2019-02-19
339.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 339.050.000,00 ZŁOTYCH
14023369000000
POLSKA INVESTMENTS, S.L.
Wspólnik
2019-02-19
2021-12-06
339.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 339.050.000,00 ZŁOTYCH
MIGUEL ALCANTARA LOPEZ-SELA
Likwidator
2013-07-05
2019-07-15
JUAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
Likwidator
2013-07-05
2018-11-17
JOAQUIN ENRIQUE AMAYA GALVAN
Likwidator
2013-07-05
2018-11-17
JOSE MARIA PEREZ BENITEZ
Likwidator
2018-11-17
2019-07-15
JOSE ANTONIO ROMERO MORA
Likwidator
2018-11-17
2019-07-15
PABLO ROMERO GONZALEZ
Likwidator
2018-11-17
2019-07-15
JUAN RAMON ALCANTARA LOPEZ-SELA
Likwidator
2013-07-05
2018-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZY - LUB WIĘCEJ - OSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PIOTR MARIA ŻARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-04
2011-05-09
JUAN CARLOS ROMERO GONZALEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-09
2013-07-05
MIGUEL ALCANTARA LOPEZ-SELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-09
2013-07-05
JUAN RAMON ALCANTARA LOPEZ-SELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-09
2013-07-05
JOAQUIN ENRIQUE AMAYA GALVAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-09
2013-07-05
JOSE MARIA PEREZ BENITEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-15
2021-12-06
PABLO ROMERO GONZALEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-15
2021-12-06
MIGUEL ALCANTARA LOPEZ-SELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-15
2021-12-06
JOSE ANTONIO ROMERO MORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-15
2021-12-06
2011-01-04
2013-07-05
SILENT LANE CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-05
2019-07-15
SILENT LANE CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2011-01-04
2011-05-09
AL. JANA PAWŁA II, 19, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2011-05-09
2014-07-01
GRZYBOWSKA, 58, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie