KRS 0000374885
NIP5272643973
REGON14272612600000
NazwaNEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEPENTES PHARMA
Data rejestracji 31 gru 2010 (14 lat temu) 31 gru 2010
Data usunięcia 24 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 168050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272643973
data rejestracji 23 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘPRZEMYSŁAW JAN DZIERBICKI
Beneficjent
MARCUS LUEGER
Beneficjent
1970-03-04
MARCUS LUEGER
reprezentant
1970-03-04
Wspólnik
2010-12-31
2011-11-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01659807700000
Wspólnik
2011-11-03
2012-10-19
168.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.050.000,00 ZŁOTYCH
01088092100000
Wspólnik
2012-10-19
2022-05-24
168.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.050.000,00 ZŁOTYCH
69013589500000
PRZEMYSŁAW JAN DZIERBICKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MARCUS LUEGER
Beneficjent
WICEPREZES ZARZADU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
PIOTR MARIA ŻARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-31
2011-11-03
MASSIMO FESTA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-03
2012-03-21
LIONEL JEAN MARIE GUERIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-10-11
2015-08-28
MAGDALENA DOROTA KRUSZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-17
2016-01-12
MAGDALENA DOROTA KRUSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-12
2020-08-27
AGNIESZKA BARBARA MOCZUŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-08-28
2015-12-11
JEROME ERIC GEOFFROY
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-11
2018-10-05
ROBERT BENEDYKT ŁUKAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-12
2016-09-15
MARCUS LUEGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-05
2022-05-24
1970-03-04
PRZEMYSŁAW JAN DZIERBICKI
PREZES ZARZĄDU
2020-08-27
2022-05-24
2010-12-31
2011-11-03
SOUTHWESTERN PARK CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-31
2011-11-03
AL. JANA PAWŁA II, 19, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie