KRS 0000374082
NIP7962714048
REGON14043329400000
NazwaJMF INVEST SAR KUN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaJMF INVEST SAR KUN
Data rejestracji 22 gru 2010 (14 lat temu) 22 gru 2010
Data usunięcia 27 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres WROCŁAWSKA, 4, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7962714048
data rejestracji 01 kwi 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMACIEJ KUN
Beneficjent
JAKUB SAR
Beneficjent
MACIEJ KUN
zgłaszający - komplementariusz
MAREK GRZEGORZ STĘPIEŃ
Wspólnik
2010-12-22
2021-03-09
Wspólnik
2010-12-22
2021-03-09
14107099400000
JAKUB SAR
Wspólnik
2010-12-22
2022-06-03
MACIEJ JAKUB KUN
Wspólnik
2010-12-22
2022-06-03
JAKUB SAR
Wspólnik
2022-06-03
2022-06-27
MACIEJ JAKUB KUN
Wspólnik
2022-06-03
2022-06-27
MACIEJ KUN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
JAKUB SAR
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; TJ. DARIUSZ STANISŁAW KUN, BOGDAN JÓZEF SAR, HENRYK STĘPIEŃ
Członek Organu Reprezentacji
2010-12-22
2021-03-09
14107099400000
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-09
2022-06-03
38709220300000
JAKUB SAR
Członek Organu Reprezentacji
2022-06-03
2022-06-27
MACIEJ JAKUB KUN
Członek Organu Reprezentacji
2022-06-03
2022-06-27
2010-12-22
2021-03-09
"SOLIDSTONE SKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021-03-09
2022-06-03
JMF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie