KRS 0000233634
NIP9482381837
REGON14012577600000
Nazwa"4FIRE" M.STĘPIEŃ, J.SAR, M.KUN SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"4FIRE" M.STĘPIEŃ, J.SAR, M.KUN
Data rejestracji 29 kwi 2005 (19 lat temu) 29 kwi 2005
Data usunięcia 25 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WROCŁAWSKA, 4, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9482381837
data rejestracji 07 maj 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lut 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAKUB SAR
Beneficjent
MACIEJ JAKUB KUN
Beneficjent
FILIP KAROL SAR
Beneficjent
MACIEJ JAKUB KUN
ZGŁASZAJĄCY - INNY
HENRYK STĘPIEŃ
Wspólnik
2005-04-29
2007-06-21
DARIUSZ KUN
Wspólnik
2005-04-29
2007-09-28
BOGDAN SAR
Wspólnik
2005-04-29
2007-06-21
MAREK BERNACKI
Wspólnik
2005-04-29
2007-02-16
JAKUB SAR
Wspólnik
2007-06-21
2012-05-25
MAREK STĘPIEŃ
Wspólnik
2007-06-21
2012-05-25
MACIEJ JAKUB KUN
Wspólnik
2008-07-10
2012-05-25
Wspólnik
2010-10-21
2012-05-25
14107099400000
JAKUB SAR
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MACIEJ JAKUB KUN
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
FILIP KAROL SAR
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
JAKUB SAR
Członek Organu Reprezentacji
2007-06-21
2012-05-25
MAREK STĘPIEŃ
Członek Organu Reprezentacji
2007-06-21
2012-05-25
MACIEJ JAKUB KUN
Członek Organu Reprezentacji
2008-07-10
2012-05-25
Członek Organu Reprezentacji
2010-10-21
2012-05-25
14107099400000
HENRYK STĘPIEŃ
Członek Organu Reprezentacji
2005-04-29
2007-06-21
DARIUSZ KUN
Członek Organu Reprezentacji
2005-04-29
2007-09-28
BOGDAN SAR
Członek Organu Reprezentacji
2005-04-29
2007-06-21
MAREK BERNACKI
Członek Organu Reprezentacji
2005-04-29
2007-02-16
2005-04-29
2007-02-16
"4FIRE" H.STĘPIEŃ D.KUN B.SAR M.BERNACKI SPÓŁKA JAWNA
2007-02-16
2007-06-21
"4FIRE" H.STĘPIEŃ, D.KUN, B.SAR SPÓŁKA JAWNA
2007-06-21
2007-09-28
"4FIRE" M.STĘPIEŃ, D.KUN, J.SAR SPÓŁKA JAWNA
2007-09-28
2008-07-10
"4FIRE" M.STĘPIEŃ, J.SAR SPÓŁKA JAWNA
2005-04-29
2008-02-07
JODŁOWA, 28, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie