KRS 0000288545
NIP9482481912
REGON14107099400000
NazwaSKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSKS
Data rejestracji 14 wrz 2007 (17 lat temu) 14 wrz 2007
Data usunięcia 14 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JODŁOWA, 28, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9482481912
data rejestracji 01 lut 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAKUB SAR
Beneficjent
MACIEJ JAKUB KUN
Beneficjent
MAREK STĘPIEŃ
Beneficjent
DARIUSZ STANISLAW KUN
reprezentant
MARIAN SAR
Wspólnik
2007-09-14
2010-03-31
50 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
STANISŁAW KUN
Wspólnik
2007-09-14
2010-03-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚI 25.000,00 ZŁ.
MAREK GRZEGORZ STĘPIEŃ
Wspólnik
2010-03-31
2021-04-14
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ.
MACIEJ JAKUB KUN
Wspólnik
2010-03-31
2021-04-14
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ.
JAKUB SAR
Wspólnik
2010-03-31
2021-04-14
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ.
MAREK GRZEGORZ STĘPIEŃ
Prokurent
2013-01-15
2015-06-09
SAMOISTNA
HENRYK STĘPIEŃ
Likwidator
2021-01-11
2021-04-14
DARIUSZ STANISŁAW KUN
Likwidator
2021-01-11
2021-04-14
BOGDAN JÓZEF SAR
Likwidator
2021-01-11
2021-04-14
JAKUB SAR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ JAKUB KUN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK STĘPIEŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
HENRYK STĘPIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-31
2020-12-29
DARIUSZ STANISŁAW KUN
PREZES ZARZĄDU
2007-09-14
2021-01-11
BOGDAN JÓZEF SAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-14
2021-01-11
2007-09-14
2010-03-31
GLOBALGIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-31
2021-01-11
SKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie