KRS 0000371744
NIP1231229708
REGON14263682500000
NazwaCHEMIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCHEMIKS
Data rejestracji 30 lis 2010 (14 lat temu) 30 lis 2010
Data usunięcia 27 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 60, ŁUBNA, 05-532, BANIOCHA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4743300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1231229708
data rejestracji 01 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJACEK MAREK BIK
reprezentant
WITOLD SZCZUKOCKI
reprezentant
GRZEGORZ JACEK GRZELAK
Beneficjent
ANDRZEJ WALCZAK
Beneficjent
Wspólnik
2010-11-30
2020-10-23
28460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2846000 PLN
10025369500000
TADEUSZ PIETRAS
Wspólnik
2010-11-30
2020-09-25
18973 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1897300 PLN
Wspólnik
2020-09-25
2021-05-27
47 433 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.743.300,00 ZŁOTYCH
19152848300000
MAGDALENA ZOFIA JARZĄBKIEWICZ
Prokurent
2020-09-25
2021-05-27
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ JACEK GRZELAK
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE: WŁAŚCICIEL 7 998 525 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 52,12% W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI „WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000306324), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM „ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000264887), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 29% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000063616) I WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM "G-K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000072515), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 71% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000063616). IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST WŁAŚCICIELEM 100,00 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI „CHEMIKS SP. Z O.O.” (KRS 0000371744)
ANDRZEJ WALCZAK
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE: WŁAŚCICIEL 6 067 269 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH 39,54 % W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI „WKIZB ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000306324), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM „ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (KRS 0000264887), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 29% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000063616) I WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM "G-K" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000072515), KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 71% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000063616). IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST WŁAŚCICIELEM 100,00 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI „CHEMIKS SP. Z O.O.” (KRS 0000371744)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TADEUSZ PIETRAS
PREZES ZARZĄDU
2010-11-30
2020-09-25
JACEK BIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-26
2021-05-27
ZBIGNIEW SIECIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-26
2020-11-24
WITOLD SZCZUKOCKI
PREZES ZARZĄDU
2020-09-25
2021-05-27
2010-11-30
2021-05-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-30
2021-05-27
CHEMIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-30
2021-05-27
60, ŁUBNA, 05-532, BANIOCHA, POLSKA
2020-05-26
2021-05-27
2030Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
2020-05-26
2021-05-27
4212Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
2020-05-26
2021-05-27
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2020-05-26
2021-05-27
4333Z - POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
2020-05-26
2021-05-27
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2020-05-26
2021-05-27
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2020-05-26
2021-05-27
2399Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2020-05-26
2021-05-27
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2020-05-26
2021-05-27
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2020-05-26
2021-05-27
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie