KRS 0000370563
NIP6222752910
REGON30159887500000
NazwaPROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROPERTY
Data rejestracji 17 lis 2010 (14 lat temu) 17 lis 2010
Data usunięcia 21 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 68, LEWKOWIEC, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6222752910
data rejestracji 04 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAŁUKASZ KIERZEK
reprezentant
ELŻBIETA WOŹNIAK
reprezentant
JÓZEF MARIAN SZELĄG
reprezentant
JÓZEF MARIAN SZELĄG
Beneficjent
Wspólnik
2010-11-17
2011-09-21
19.998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.999.000 ZŁ
30118507300000
JÓZEF MARIAN SZELĄG
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKACH SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 5%
WSPÓLNIK TAURUS SPÓŁKA Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TRADE SP. Z O.O. SP.K. POSIADAJĄCEJ WKŁADY W PROPERTY TAURUS SP. Z O.O. SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN ŁUKASZ ZARADNY
PREZES ZARZĄDU
2010-11-17
2011-09-21
JÓZEF MARIAN SZELĄG
VICE PREZES ZARZĄDU
2010-11-17
2011-09-21
2010-11-17
2011-09-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-17
2011-09-21
PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-17
2011-09-21
68, LEWKOWIEC, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2010-11-17
2011-09-21
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2010-11-17
2011-09-21
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2010-11-17
2011-09-21
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2010-11-17
2011-09-21
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2010-11-17
2011-09-21
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2010-11-17
2011-09-21
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2010-11-17
2011-09-21
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2010-11-17
2011-09-21
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2010-11-17
2011-09-21
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2010-11-17
2011-09-21
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie