KRS 0000003768
NIP7251005725
REGON47093180000000
NazwaDYRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDYRUP
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 18 lip 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 68, LEWKOWIEC, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4914513,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#1724Z PRODUKCJA TKANIN JEDWABNYCH #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADYRUP A/S
Wspólnik
2001-03-26
2012-11-23
26.316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.914.513 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-11-23
2013-07-18
26.316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.914.513,00 ZŁ
93270876600000
HENRIK DITLEV SCHON NIELSEN
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2008-12-09
JORGEN ENEGAARD NICOLAJSEN
Członek Organu Nadzoru
2006-11-03
2012-03-27
LARS OSTERBY
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2011-05-13
MARTIN WIESE
Członek Organu Nadzoru
2011-05-13
2012-03-27
MOHAMMAD ASIM
Członek Organu Nadzoru
2011-05-13
2012-03-27
HENNING SCHOSLER
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2001-09-06
STEEN BJERRE
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2006-01-27
HANNE LUND
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2006-11-03
CLAUS ARNE JORGENSEN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-06
2002-09-26
MICHAEL DALSAGER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-26
2006-09-08
GRAŻYNA PYĆ DRUSZCZ
Prokurent
2001-03-26
2013-07-18
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DYREKTOR GENERALNY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DYREKTOR GENERALNY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DYREKTOREM GENERALNYM, ALBO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENEUSZ STRUK
DYREKTOR GENERALNY
2001-03-26
2013-07-18
LIDIA BARBARA WOSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-06
2013-07-18
RYSZARD JÓZEF CYTRYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
2012-02-06
2013-07-18
ANDRZEJ TADEUSZ KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-06
2013-07-18
ANDRZEJ ZBIGNIEW TELBUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-06
2013-07-18
NICOLAS PATRICK MEAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-27
2013-07-18
GREGORY ALAN MOLYNEUX
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-27
2013-07-18
DAVID PARROTT
CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR OPERACYJNY
2012-03-27
2013-07-18
2001-03-26
2001-09-06
"DYRUP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-26
2012-01-13
DĄBROWSKIEGO, 238, ŁÓDŹ, 93- 231, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie