KRS 0000394505
NIP6222752910
REGON30159887500000
NazwaPROPERTY TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPROPERTY TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 sie 2011 (13 lat temu) 26 sie 2011
Data usunięcia 29 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RASZKOWSKA, 68, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6222752910
data rejestracji 04 sty 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #55 HOTELE I RESTAURACJEJÓZEF MARIAN SZELĄG
Beneficjent
ŁUKASZ KIERZEK
reprezentant
ELŻBIETA WOŹNIAK
reprezentant
JÓZEF MARIAN SZELĄG
reprezentant
Wspólnik
2011-08-26
2022-07-29
30168081000000
Wspólnik
2011-08-26
2012-11-19
30118507300000
Wspólnik
2012-11-19
2022-07-29
30118507300000
JÓZEF MARIAN SZELĄG
Wspólnik
2016-03-04
2022-07-29
JÓZEF MARIAN SZELĄG
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKACH SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 5%
WSPÓLNIK TAURUS SPÓŁKA Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TRADE SP. Z O.O. SP.K. POSIADAJĄCEJ WKŁADY W PROPERTY TAURUS SP. Z O.O. SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ
MARCIN ŁUKASZ ZARADNY
Członek Organu Reprezentacji
2011-08-26
2018-10-15
ELŻBIETA WOŹNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2011-10-26
2018-12-27
MARIUSZ ADAM ANDRZEJEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-10-26
2015-09-24
JÓZEF MARIAN SZELĄG
Członek Organu Reprezentacji
2011-10-26
2018-12-27
ŁUKASZ KIERZEK
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-05
2018-12-27
Członek Organu Reprezentacji
2018-12-27
2022-07-29
30168081000000
2011-08-26
2022-07-29
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-08-26
2022-07-29
PROPERTY TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-08-26
2022-07-29
RASZKOWSKA, 68, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2015-09-24
2022-07-29
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-09-24
2022-07-29
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-09-24
2022-07-29
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-09-24
2022-07-29
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2015-09-24
2022-07-29
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2015-09-24
2022-07-29
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-09-24
2022-07-29
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-09-24
2022-07-29
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-09-24
2022-07-29
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-09-24
2022-07-29
55 - ZAKWATEROWANIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie