KRS 0000367711
NIP9542711386
REGON24172620400000
NazwaAGATA 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGATA 7
Data rejestracji 18 paź 2010 (14 lat temu) 18 paź 2010
Data usunięcia 21 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA ROŹDZIEŃSKIEGO, 93, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542711386
data rejestracji 01 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEKRZYSZTOF MICHAŁ HIRSZBERG
Prokurent
2010-12-01
2019-08-21
PROKURA ŁĄCZNA - TYLKO ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
Wspólnik
2010-10-18
2010-12-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 ZŁ.
27224191600000
Wspólnik
2010-12-01
2019-07-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
24172621000000
Wspólnik
2019-07-02
2019-08-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
27224191600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
GRZEGORZ JÓZEF PRZONDZIONO
PREZES ZARZĄDU
2010-10-18
2019-08-21
GRZEGORZ JÓZEF ĆWIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-18
2019-08-21
SEBASTIAN JAN ĆWIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-18
2019-08-21
MARCIN TOMASZ ĆWIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-10-18
2019-08-21
2010-10-18
2010-12-17
ALEJA ROŹDZIEŃSKIGO, 93, KATOWICE, 40-203, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie