KRS 0000366688
NIP5770007489
REGON15000434900000
Nazwa"DASTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDASTA
Data rejestracji 28 wrz 2010 (14 lat temu) 28 wrz 2010
Data usunięcia 31 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHTADEUSZ ALEKSANDER ORLIKOWSKI
Wspólnik
2010-09-28
2020-01-31
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
DARIUSZ KAZIMIERZ ZAŁAWA
Wspólnik
2010-09-28
2013-07-01
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
ROBERT ALEKSANDER TRZECIAK
Wspólnik
2010-09-28
2020-01-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
PAWEŁ STANISŁAW KONODYBA
Wspólnik
2010-09-28
2020-01-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
DARIUSZ KAZIMIERZ ZAŁAWA
Prokurent
2010-09-28
2020-01-31
PEŁNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
ROBERT ALEKSANDER TRZECIAK
PREZES
2010-09-28
2020-01-31
PAWEŁ STANISŁAW KONODYBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-28
2020-01-31
2010-09-28
2020-01-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-28
2020-01-31
"DASTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-28
2020-01-31
PARTYZANTÓW, 21, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
2010-09-28
2020-01-31
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2010-09-28
2020-01-31
4752Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2010-09-28
2020-01-31
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2010-09-28
2020-01-31
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2010-09-28
2020-01-31
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2010-09-28
2020-01-31
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2010-09-28
2020-01-31
2512Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
2010-09-28
2020-01-31
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2010-09-28
2020-01-31
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2010-09-28
2020-01-31
5224C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie