KRS 0000364655
NIP5532470186
REGON24156854400000
NazwaTELICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELICO
Data rejestracji 07 wrz 2010 (14 lat temu) 07 wrz 2010
Data usunięcia 18 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SŁONKI, 20A, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1326146,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5532470186
data rejestracji 27 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9521Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKUDARIUSZ BARTOSZ OLEK
Beneficjent
MARCIN ŁUKASZ PUSTELNIK
Beneficjent
DARIUSZ BARTOSZ OLEK
reprezentant
MARCIN ŁUKASZ PUSTELNIK
reprezentant
GRZEGORZ PAWEŁ CZARNOTA
reprezentant
GRZEGORZ PAWEŁ CZARNOTA
Beneficjent
TOMASZ JÓZEF PAWEŁEK
Wspólnik
2010-09-07
2015-05-22
175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 323.225,00 ZŁ
ANDRZEJ PRZEMYSŁAW WRONA
Wspólnik
2010-09-07
2013-08-01
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.634,00 ZŁ
MATEUSZ ANTONI KONIOR
Wspólnik
2010-09-07
2015-05-22
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140,372,00 ZŁ
MARCIN JAROSŁAW SZCZOTKA
Wspólnik
2010-09-07
2015-05-22
111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.017,00 ZŁ
ANDRZEJ JAN KASTELIK
Wspólnik
2010-09-07
2012-05-10
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 554.100,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ GRZEGORZ WAJDZIAK
Wspólnik
2010-09-07
2015-05-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92.350,00 ZŁ
Wspólnik
2012-06-22
2016-06-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 923.500,00 ZŁOTYCH
24159820300000
Wspólnik
2015-05-22
2017-03-30
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.847.000,00 ZŁ
14654694100000
Wspólnik
2016-06-10
2016-09-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 923.500,00 ZŁ
07081071800000
Wspólnik
2017-03-30
2021-01-18
718 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.326.146,00 ZŁ
12146352200000
MACIEJ RYCZKO
Prokurent
2015-02-18
2015-05-22
PROKURA SAMOISTNA
WIOLETTA ROVERS
Prokurent
2015-02-18
2015-05-22
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ BARTOSZ OLEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ BESKID MEDIA SP. Z O.O., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W TELICO SP. Z O.O.
MARCIN ŁUKASZ PUSTELNIK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ BESKID MEDIA SP. Z O.O., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W TELICO SP. Z O.O.
GRZEGORZ PAWEŁ CZARNOTA
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ BESKID MEDIA SP. Z O.O., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W TELICO SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
RAFAŁ FRANCISZEK RACZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-12
2012-03-12
TOMASZ JÓZEF PAWEŁEK
PREZES ZARZĄDU
2012-05-10
2012-06-22
TOMASZ JÓZEF PAWEŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-22
2012-12-20
KRZYSZTOF NIEŚCIERONEK
PREZES ZARZĄDU
2012-06-22
2015-05-22
MACIEJ RYCZKO
PREZES ZARZĄDU
2015-05-22
2017-03-30
WIOLETTA ROVERS
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-22
2017-03-30
DARIUSZ BARTOSZ OLEK
PREZES ZARZĄDU
2017-03-30
2021-01-18
GRZEGORZ PAWEŁ CZARNOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-30
2021-01-18
MARCIN ŁUKASZ PUSTELNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-30
2021-01-18
ANDRZEJ JAN KASTELIK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-07
2012-03-12
2010-09-07
2012-06-06
WESOŁA, 113, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
2012-06-06
2015-07-15
FABRYCZNA, 1, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie