KRS 0000751034
NIP5532555451
REGON38142151600000
NazwaE-NET 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaE-NET 24
Data rejestracji 28 wrz 2018 (6 lat temu) 28 wrz 2018
Data usunięcia 03 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SŁONKI, 20A, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1361200,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@E-NET24.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWARKADIUSZ ARTUR BIŁOCHA
Wspólnik
2018-09-28
2019-03-27
3.403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.361.200,00 ZŁ
Wspólnik
2019-03-27
2020-07-03
3403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1361200,00 ZŁOTYCH
12146352200000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ PAWEŁ CZARNOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-03-27
2020-07-03
ARKADIUSZ ARTUR BIŁOCHA
PREZES ZARZĄDU
2018-09-28
2019-03-27
DARIUSZ BARTOSZ OLEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-03-19
2019-03-27
DARIUSZ BARTOSZ OLEK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-27
2020-07-03
MARCIN ŁUKASZ PUSTELNIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-03-19
2020-07-03
2018-09-28
2019-03-27
UL. STOLARSKA, 2, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie