KRS 0000364427
NIP7010282989
REGON14261133400000
NazwaARIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 wrz 2010 (14 lat temu) 06 wrz 2010
Data usunięcia 06 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres SŁAWKOWSKA, 23, KRAKÓW, 31-001, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ #871 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #872 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #873 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #879 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #881 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #889 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIAEWELINA KATARZYNA BINIEK
Wspólnik
2010-09-06
2022-10-06
Wspólnik
2010-09-06
2022-10-06
14164056900000
MACIEJ PUK
Likwidator
2017-03-13
2018-05-14
EWELINA KATARZYNA KRZYWDA
Likwidator
2022-05-30
2022-10-06
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLINKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI) JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST PAWEŁ KITTA.
Członek Organu Reprezentacji
2010-09-06
2017-03-13
14164056900000
2010-09-06
2017-03-13
ARIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-09-06
2011-07-13
POZNAŃSKA, 21, WARSZAWA, 00-685, WARSZAWA, POLSKA
2011-07-13
2011-08-22
SŁAWKOWSKA, 23, KRAKÓW, 31-011, KRAKÓW, POLSKA
TW4180016002865
2022-03-11
2022-04-13
1266.47 PLN
TW4180016002865
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
TW4180016005948
2022-03-11
2022-04-13
538.58 PLN
TW4180016005948
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
TW4180016002866
2022-03-11
2022-04-13
224.11 PLN
TW4180016002866
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
TW4180015008518
2022-03-11
2022-04-13
62552.78 PLN
TW4180015008518
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
TW1180016000170
2022-03-11
2022-04-13
81.7 PLN
TW1180016000170
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
TW1180016000169
2022-03-11
2022-04-13
883.55 PLN
TW1180016000169
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
TW4180015008520
2022-03-11
2022-04-13
1610.77 PLN
TW4180015008520
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
TW4180015008519
2022-03-11
2022-04-13
17635.44 PLN
TW4180015008519
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
TW4180015011379
2022-03-11
2022-04-13
4839.6 PLN
TW4180015011379
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
TW4180015011378
2022-03-11
2022-04-13
19343.12 PLN
TW4180015011378
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Krakowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie