KRS 0000484512
NIP6762469649
REGON12297807900000
NazwaPERSONEL PROCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPERSONEL PROCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 lis 2013 (11 lat temu) 06 lis 2013
Data usunięcia 14 mar 2019 14 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŚW. FILIPA, 23, KRAKÓW, 31-150, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762469649
data rejestracji 11 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2013-11-06
2015-12-11
14164010900000
EWELINA KATARZYNA BINIEK
Wspólnik
2013-11-06
2015-12-11
Wspólnik
2015-12-11
2019-03-14
36101960000000
ŁUKASZ ARKADIUSZ SZABLA
Wspólnik
2015-12-11
2019-03-14
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPERSONEL PROCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRYM JEST PERSONEL PROCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA (PERSONEL PROCARE SP. Z O.O.) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU PERSONEL PROCARE SP. Z O.O. WCHODZĄ ŁUKASZ ARKADIUSZ SZABLA (CZŁONEK ZARZĄDU I PIOTR STEFAN MAJERSKI (PREZES ZARZĄDU).
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-06
2015-12-11
14164010900000
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-11
2019-03-14
36101960000000
2013-11-06
2015-12-11
"LEO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie