KRS 0000182314
NIP6070082526
REGON57212113700000
NazwaAGRAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRAR POLSKA
Data rejestracji 09 gru 2003 (21 lat temu) 09 gru 2003
Data usunięcia 05 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 13, STRÓŻEWICE, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112A UPRAWA WARZYW #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1562Z WYTWARZANIE SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1572Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTSŁAWOMIR KOSTUŚ
Wspólnik
2003-12-09
2016-08-05
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁ
CHRISTOPH EBERHARDT
Wspólnik
2003-12-09
2016-08-05
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
MACIEJ PUK
Likwidator
2015-05-18
2016-08-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
SŁAWOMIR KOSTUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-09
2015-05-18
CHRISTOPH EBERHARDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-09
2015-05-18
2003-12-09
2015-05-18
AGRAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie