KRS 0000360901
NIP5833103695
REGON22103751000000
NazwaFUNDUSZ PORĘCZENIOWY AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFUNDUSZ PORĘCZENIOWY AG
Data rejestracji 14 lip 2010 (14 lat temu) 14 lip 2010
Data usunięcia 09 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPICHRZOWA, 15, GDAŃSK, 80-750, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKATARZYNA PLICHTA
Wspólnik
2010-07-14
2018-11-09
20.000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 PLN KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 PLN
Wspólnik
2011-03-02
2018-11-09
180000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50,00 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9000000,00 PLN
22073669900000
JAN KACZMAREK
Kurator
2013-07-23
2018-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.
KATARZYNA PLICHTA
PREZES ZARZĄDU
2010-07-14
2011-03-02
MARCIN PLICHTA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-02
2012-10-03
2010-07-14
2011-03-02
AMBERGOLD PDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-02
2014-12-11
FUNDUSZ PORĘCZENIOWY AG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie