KRS 0000358826
NIP9462605096
REGON06063433000000
NazwaATORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATORO
Data rejestracji 15 cze 2010 (14 lat temu) 15 cze 2010
Data usunięcia 14 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, 181, LUBLIN, 20-325, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9462605096
data rejestracji 01 lip 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJROMAN FRANCISZEK KULA
Wspólnik
2010-06-15
2013-06-06
DWA UDZIAŁY KAŻDY PO 1250 ZŁ ŁĄCZNIE O WARTOŚCI 2500 ZŁ
ADAM PIETRAS
Wspólnik
2010-06-15
2013-06-06
JEDEN UDZIAŁ O WARTOŚCI 1250 ZŁ
TOMASZ MICHAŁ SNOPEK
Wspólnik
2010-06-15
2014-02-25
4 (CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2013-06-06
2013-06-27
3 (TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750 ZŁ.
06073241700000
Wspólnik
2014-02-25
2020-02-14
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ.
06134806900000
TOMASZ MICHAŁ SNOPEK
Prokurent
2014-02-25
2020-02-14
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
ARKADIUSZ ANDRZEJ MARZEC
WICE PREZES ZARZĄDU
2013-06-06
2013-06-27
MAŁGORZATA JOANNA POKROP
PREZES ZARZĄDU
2014-02-25
2015-08-06
MARIUSZ KRÓLIK
PREZES
2015-08-06
2017-03-27
TOMASZ MICHAŁ SNOPEK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-06
2014-02-25
WIKTOR SZCZEPAN PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-27
2020-02-14
ADAM PIETRAS
PREZES ZARZĄDU
2010-06-15
2013-06-06
2010-06-15
2013-06-06
KORCZAKA, 20, LUBLIN, 20-456, LUBLIN, POLSKA
2013-06-06
2014-02-25
AL. LOTNIKÓW POLSKICH, 1, ŚWIDNIK, 21-045, ŚWIDNIK, POLSKA
2014-02-25
2017-03-27
MEŁGIEWSKA, 30 F, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie