KRS 0000357404
NIP1010004000
REGON02126824900000
NazwaEUROPROJEKT ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPROJEKT ALFA
Data rejestracji 26 maj 2010 (14 lat temu) 26 maj 2010
Data usunięcia 08 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZYJAŹNI, 141, WROCŁAW, 53-030, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1010004000
data rejestracji 01 paź 2010
status Czynny
10109025290000000117020616
SANPL 17 Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA
41109025290000000144910274
SANPL 17 Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA
74109025290000000115348348
SANPL 17 Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA
74109019390000000156685200
SANPL 1 Oddział w Bolesławcu
ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA
43109019390000000151375396
SANPL 1 Oddział w Bolesławcu
ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA
55109019390000000151375374
SANPL 1 Oddział w Bolesławcu
ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA
60109019390000000151375381
SANPL 1 Oddział w Bolesławcu
ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA
81109019390000000151375391
SANPL 1 Oddział w Bolesławcu
ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAJOSEF NIKOLAUS SALLER
Beneficjent
1961-12-06
JOSEF NIKOLAUS SALLER
reprezentant
1961-12-06
JOSEF SALLER
Wspólnik
2010-05-26
2013-05-08
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 999.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOSEF NIKOLAUS SALLER
Beneficjent
WSPÓLNIK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, KAŻDY CZŁONEK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
JOSEF SALLER
PREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2013-05-08
ANGELIKA SALLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-26
2013-05-08
2010-05-26
2010-11-08
GÓRNE MŁYNY, 12, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie