KRS 0000107493
NIP6121532911
REGON23047003500000
NazwaINVESTOR MARKET SALLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTOR MARKET SALLER
Data rejestracji 17 kwi 2002 (22 lata temu) 17 kwi 2002
Data usunięcia 20 mar 2017 20 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZYJAŹNI, 141, WROCŁAW, 53-030, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 204000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJOSEF NIKOLAUS SALLER
Wspólnik
2002-04-17
2017-03-20
408 (CZTERYSTA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 204.000 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
1961-12-06
CEZARY TOMASZ KOZIOŁ
Prokurent
2016-02-12
2017-03-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JOSEF NIKOLAUS SALLER
PREZES ZARZĄDU
2002-04-17
2017-03-20
1961-12-06
ANGELIKA MARIA SALLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-17
2017-03-20
HELMUT WENIGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-17
2003-12-16
THOMAS BERGLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-15
2008-10-03
2002-04-17
2010-07-27
GÓRNE MŁYNY, 12, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie