KRS 0000123509
NIP6121532928
REGON23047010100000
NazwaINVESTPROJEKT SALLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINVESTPROJEKT SALLER
Data rejestracji 18 lip 2002 (22 lata temu) 18 lip 2002
Data usunięcia 13 mar 2017 13 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZYJAŹNI, 141, WROCŁAW, 53-030, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 204000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIJOSEF NICOLAUS SALLER
Wspólnik
2002-07-18
2017-03-13
408 (CZTERYSTA OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 204.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
CEZARY TOMASZ KOZIOŁ
Prokurent
2016-02-08
2017-03-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM I WIELOOSOBOWYM - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZEZ KAŻDEG9O CZŁONKA ZARZĄDU
JOSEF NICOLAUS SALLER
PREZES ZARZĄDU
2002-07-18
2017-03-13
ANGELIKA MARIA SALLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-18
2017-03-13
HELMUT MANFRED WENIGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-18
2003-12-19
THOMAS BERGLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-10
2008-10-14
2002-07-18
2010-07-22
GÓRNE MŁYNY, 12, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie