KRS 0000355147
NIP8971761740
REGON02124243900000
NazwaSAMUDERA ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAMUDERA ELECTRONICS
Data rejestracji 27 kwi 2010 (14 lat temu) 27 kwi 2010
Data usunięcia 07 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. METALOWA, 3, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971761740
data rejestracji 01 maj 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCHJEOUNG SEUL KWON
Wspólnik
2010-04-27
2015-10-06
800 (OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MYEONG SOO LEE
Wspólnik
2010-04-27
2019-11-07
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49 950,00 ZŁ(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
MYEONG SOO LEE
Likwidator
2018-11-19
2019-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MYEONG SOO LEE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-27
2016-01-27
MYEONG SOO LEE
PREZES ZARZĄDU
2016-01-27
2018-11-19
JEOUNG SEUL KWON
PREZES ZARZĄDU
2010-04-27
2015-10-06
MUN GU KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-06
2017-01-17
2010-04-27
2018-11-19
SAMUDERA ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-27
2010-08-05
WIERZBOWA, 15, WROCŁAW, 50-056, WROCŁAW, POLSKA
2010-08-05
2016-08-09
SZMARAGDOWA, 1, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie