KRS 0000353210
NIP9471968579
REGON10086462500000
NazwaLOCITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOCITECH
Data rejestracji 12 kwi 2010 (14 lat temu) 12 kwi 2010
Data usunięcia 01 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JASNE BŁONIA, 21, ŁÓDŹ, 91-162, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100091,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIPIOTR LUDWIK ZIELIŃSKI
Wspólnik
2010-04-12
2011-12-05
70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁ
PIOTR ARTUR DĘBSKI
Wspólnik
2010-04-12
2010-11-29
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ
MACIEJ ANTONI KLUNDER
Wspólnik
2010-04-12
2010-11-29
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ
Wspólnik
2010-11-29
2011-12-05
87 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.350,00 ZŁOTYCH
01556434300000
Wspólnik
2010-11-29
2011-12-05
117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.850,00 ZŁOTYCH
14142368800000
TOMASZ JĘDRZEJCZAK
Wspólnik
2011-12-05
2019-10-01
113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11 413,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-12-05
2019-10-01
368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 168,00 ZŁOTYCH
97045596200000
Wspólnik
2011-12-05
2019-10-01
209 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.109,00 ZŁ
14244932000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR LUDWIK ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-12
2012-05-11
PIOTR LUDWIK ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-11
2019-10-01
MAŁGORZATA SŁAWIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-05
2012-05-11
JAKUB ADAMOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-05-11
2012-09-27
2010-04-12
2019-10-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-12
2019-10-01
LOCITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-12
2019-10-01
JASNE BŁONIA, 21, ŁÓDŹ, 91-162, ŁÓDŹ, POLSKA
2010-04-12
2019-10-01
26 - PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2010-04-12
2019-10-01
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2010-04-12
2019-10-01
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2010-04-12
2019-10-01
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2010-04-12
2019-10-01
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2010-04-12
2019-10-01
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2010-04-12
2019-10-01
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2010-04-12
2019-10-01
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2010-04-12
2019-10-01
855 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie