KRS 0000312409
NIP7010134898
REGON14149286700000
NazwaANTAREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANTAREST
Data rejestracji 27 sie 2008 (16 lat temu) 27 sie 2008
Data usunięcia 27 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 363000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)KAMIL ŁUKASZ KUCHTA
Wspólnik
2008-08-27
2009-02-13
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000 ZŁOTYCH
IRENA HELENA KUCHTA SZUMLAŃSKA
Wspólnik
2008-08-27
2008-11-18
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
ANETA MARIA BARANOWSKA
Wspólnik
2008-08-27
2009-02-13
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
OXELO LIMITED
Wspólnik
2009-02-13
2010-11-19
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-09-28
2010-11-19
254 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500,00 ZŁOTYCH
97045596200000
Wspólnik
2010-11-19
2012-06-27
626 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 313.000,00 ZŁOTYCH
14244932000000
WITOLD KOZŁOWSKI
Wspólnik
2008-08-27
2012-06-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
WEVINO LIMITED
Wspólnik
2009-02-13
2010-11-19
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁOTYCH
KAMIL ŁUKASZ KUCHTA
Likwidator
2011-09-20
2012-06-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAMIL ŁUKASZ KUCHTA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2011-09-20
WITOLD KOZŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2009-04-15
ANETA MARIA BARANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-13
2009-06-02
WŁADYSŁAW JAN SĘDZIELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-19
2011-05-14
2008-08-27
2010-09-28
IRENA ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-28
2011-02-28
PODBIJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-28
2011-09-20
ANTAREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-27
2011-05-14
KOSZYKOWA, 3, WARSZAWA, 00-564, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie