KRS 0000351926
NIP5252475656
REGON14234929600000
NazwaKEPUCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKEPUCE
Data rejestracji 19 mar 2010 (15 lat temu) 19 mar 2010
Data usunięcia 01 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DROGOMILSKA, 12, WARSZAWA, 01-361, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8713400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #9523Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCHANDREY NESTEROV
Członek Organu Nadzoru
2013-12-13
2014-03-05
VLADIMIR KOVROV
Członek Organu Nadzoru
2013-12-13
2014-03-05
LUDMILA POLTORATSKAYA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-13
2014-03-05
Wspólnik
2010-03-19
2011-01-10
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950 ZŁOTYCH
01035563000000
JAKUB KONTAROWICZ
Wspólnik
2011-01-10
2012-01-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
FINDANO INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2012-01-20
2016-07-01
174.268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.713.400,00 ZŁ
VLADYSLAV KHAVRENKO
Likwidator
2015-07-09
2016-07-01
LEONID GUREVICH
Prokurent
2011-11-07
2012-07-18
PROKURA SAMOISTNA
MIKHAIL GUREVICH
Prokurent
2012-07-18
2013-12-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
MARCIN ROBERT KRAKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-03-19
2011-01-10
VLADYSLAV KHAVRENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-03-25
2015-07-09
JAKUB KONTAROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-01-10
2013-03-18
MIKHAIL GUREVICH
PREZES ZARZĄDU
2013-03-18
2014-02-14
DIANA BEATA PASZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-14
2015-03-25
2010-03-19
2011-02-28
MLV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-02-28
2015-07-09
C-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-19
2011-02-28
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2011-02-28
2011-11-07
ŁUCKA, 20, WARSZAWA, 00-845, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-07
2015-07-09
OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
2015-07-09
2016-04-08
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie