KRS 0000351091
NIP5170316561
REGON18054073900000
NazwaORICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORICA
Data rejestracji 11 mar 2010 (15 lat temu) 11 mar 2010
Data usunięcia 20 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170316561
data rejestracji 09 lip 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#612 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANATOMASZ OLENIACZ
Wspólnik
2010-03-11
2019-05-14
799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.900 ZŁ
JERZY ROMAN HANUS
Wspólnik
2010-03-11
2013-01-09
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA LICZBA UDZIAŁÓW WYNOSI 10.000 ZŁOTYCH
MONIKA KORNEĆ
Wspólnik
2010-10-20
2013-01-09
400 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
WIESŁAW MITURA
Wspólnik
2010-10-20
2012-10-19
200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA LICZBA UDZIAŁÓW WYNOSI 10.000 ZŁOTYCH
KAROL PIOTR KOŁODZIEJ
Wspólnik
2019-05-14
2024-08-20
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
TOMASZ OLENIACZ
PREZES ZARZĄDU
2010-03-11
2019-05-14
JERZY HANUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-03-11
2013-01-09
KAROL PIOTR KOŁODZIEJ
PRZES ZARZĄDU
2019-05-14
2024-08-20
MAŁGORZATA ZOFIA KOWALSKA OLENIACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-28
2019-02-18
2010-03-11
2010-10-20
WARSZAWSKA, 16, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA
2010-10-20
2015-09-28
ARMII KRAJOWEJ, 80, RZESZÓW, 35-307, RZESZÓW, POLSKA
2015-09-28
2018-07-24
UL. ADAMA PŁUGA, 1, WARSZAWA, 02-047, WARSZAWA, POLSKA
GKm 236/21
2022-04-26
2023-03-02
121565.36 PLN
X GNc 895/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Damian Liszewski Kancelaria Komornicza nr VIII w Warszawie
1435-SEE.711.6.6834093.2022.AP
2022-12-15
2023-01-02
1770.2 PLN
1435.723.56997.2020
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie